2008-12-22: Geschäftsanschrift: Mülbergerstr. 149, 73728 Esslingen am Neckar. Bestellt als Geschäftsführer: Faust, Monika, geb. Binte, Esslingen am Neckar, *12.02.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-06-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Faust, Alfred, Esslingen am Neckar, *30.01.1955.