2014-07-28: Bestellt als Geschäftsführer: Hägele, Wilhelm, Gengenbach, *29.12.1934. Nicht mehr Geschäftsführer: Blum, Alexander, Hornberg, *28.08.1976.
2016-04-27: Die Gesellschafterversammlung vom 22.02.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 2.000,00 EUR auf 27.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 27.000,00 EUR.
2020-11-05: Bestellt als Geschäftsführer: Groß, Michael, Oberwolfach, *07.07.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Hägele, Wilhelm, Gengenbach, *29.12.1934, einzelvertretungsberechtigt.
2020-11-17: Vorname von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Groß, Manuel, Oberwolfach, *07.07.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.