2014-07-04: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Arnheimer Straße 30, 46446 Emmerich . Nicht mehr Geschäftsführer: Trockle, Gabriele, Bottrop, *28.08.1958; Trockle, Ulrich, Kaufmann, Bottrop. Bestellt als Geschäftsführer: Sailer, Ulrich, Rees, *19.09.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-10-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Sailer, Ulrich, Rees, *19.09.1964. Bestellt als Geschäftsführer: Herfurth, Ralf, Düsseldorf, *18.01.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-02-11: Durch Beschluss des Amtsgerichts Kleve vom 06.02.2019 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.