2005-01-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Trunz, Rudolf, Krefeld, *07.12.1922.
2013-10-17: Bestellt als Geschäftsführer: Bundschuh, Markus, Krefeld, *23.05.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-01-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Trunz, Ralf Ulrich, Krefeld, *05.02.1951.