2011-02-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Manintveld, Dirk, Dordrecht/Niederlande, *02.07.1967. Bestellt als Geschäftsführer: Verhoeven, Martin, Ridderkerk/Niederlande, *04.03.1967.
2017-05-03: Änderung zur Geschäftsanschrift: Boschstraße 16, 47533 Kleve.
2017-05-04: Nach Berichtigung nunmehr: Trust Deutschland GmbH.
2019-11-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Verhoeven, Martin, Ridderkerk/Niederlande / Niederlande, *04.03.1967. Bestellt als Geschäftsführer: Boer, Allard Evert, Naarden / Niederlande, *15.07.1977, einzelvertretungsberechtigt.