2006-03-17: Prokura: Rietdorf-Bepler, Andrea, geb. Rietdorf, *20.06.1967, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2009-06-19: Geschäftsführer:; 4. Rietdorf-Bepler, Andrea, geb. Rietdorf, *20.06.1967, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Rietdorf-Bepler, Andrea, geb. Rietdorf.
2017-01-06: Änderung zu Nr. 1: Das Geburtsdatum ist von Amts wegen ergänzt. Geschäftsführer: Kastner, Lothar, *19.02.1945, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 3: Das Geburtsdatum ist von Amts wegen ergänzt. Geschäftsführer: Rietdorf, Bernd, *21.02.1943, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Kussin, Fritz