2006-03-06: Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2005 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 15 (Bekanntmachungen). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nunmehr im elektronischen Bundesanzeiger.
2008-11-10: Ausgeschieden Geschäftsführer: Hellhake, Wilhelm, Rechtsanwalt und Steuerberater, Hamburg, *25.08.1959. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Welp, Oliver, Hamburg, *11.12.1967, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Kirsch, Roland, Hamburg, *23.01.1963.
2010-01-07: Geschäftsanschrift: Bleichenbrücke 9, 20354 Hamburg. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Ferck, Claus, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Hannover.
2012-09-03: Bestellt Geschäftsführer: Diekow, Jörn, Hamburg, *27.01.1964, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2016-06-01: Bestellt Geschäftsführer: von Glasenapp, Gero, Rechtsanwalt, Steuerberater, Hamburg, *06.04.1971, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Irrgang, Werner Christian, Rechtsanwalt und Steuerberater, Ahrensburg.