2016-02-08: Name der Firma: TypeFox GmbH; Sitz der Firma: Sitz/Niederlassung: Kiel; Geschäftsanschrift: Hofteichstraße 7, 24113 Kiel; Gegenstand: Erbringung von Beratungsleistungen im IT-Bereich, insbesondere die Erstellung von Software, die Durchführung von Lehr- und Schulungsveranstaltungen sowie Konferenzen; Kapital: 27.000 EUR; Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Geschäftsführer: 1.
Efftinge, Sven, *18.07.1975, Kiel; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 08.01.2016
2016-03-11: Änderung: Vertretungsbefugnis berichtigt: Geschäftsführer: Efftinge, Sven; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten und mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Geschäftsführer: Dr. Köhnlein, Jan, *26.02.1973, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten und mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2016-04-14: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Am Gemaniahafen 1, 24143 Kiel; Vorstand: Geschäftsführer: 3.
Eysholdt, Moritz, *29.04.1983, Kiel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.03.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert worden in § 7 .
2016-05-04: Geschäftsanschrift: Am Germaniahafen 1, 24143 Kiel
2021-05-10: Geschäftsführer: Dietrich, Daniel, *28.09.1975, Kiel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Geschäftsführer: Dr. Spönemann, Miro, *25.02.1982, Brekendorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Efftinge, Sven. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Köhnlein, Jan. Nicht mehr Geschäftsführer: Eysholdt, Moritz