2013-08-07: Die Gesellschafterversammlung vom 24.07.2013 hat die Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: U-Sportmoden Verwaltungs-GmbH. Geändert, nun: Geschäftsführer: Unützer, Friedrich Johann, München, *17.06.1947, einzelvertretungsberechtigt.
2017-12-21: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Frias, Maria Rosa Teresa, Kauffrau, Buenos Aires/Argentinien. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Unützer, Friedrich Johann, München, *17.06.1947, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.