2006-05-26: Die Gesellschafterversammlungen vom 28.02.2006 und 09.05.2006 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen. Neue Firma: U.F.E. Unternehmen für Eigentumsschutz GmbH. Bestellt: Geschäftsführer: Köhler, Heiko, Kaufmann, Hamburg, *10.09.1962, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2007-10-22: Bestellt Geschäftsführer: Pantzek, Tobias, Hamburg, *07.01.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Pantzek, Horst, Kaufmann, Hamburg.
2012-08-02: Änderung zur Geschäftsanschrift: Helbingstraße 54, 22047 Hamburg.
2012-10-24: Bestellt Geschäftsführer: Gätjens, Helga Paula Sophie, Hamburg, *21.10.1935, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Pantzek, Tobias, Hamburg, *07.01.1980.
2012-11-19: Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: die Projektierung und Vertrieb von Einbruchmelde- und Gefahrenmeldeanlagen, der Handel, Import und Export mit Waren aller Art, ausgenommen erlaubnispflichtige Waren.
2013-06-04: Änderung zur Geschäftsanschrift: Haferkamp 2, 22081 Hamburg.
2017-04-26: HRB 30758: U.F.E. Unternehmen für Eigentumsschutz GmbH, Hamburg, Haferkamp 2, 22081 Hamburg.
2017-04-28: Bestellt Geschäftsführer: Pantzek, Tobias Horst, Hamburg, *07.01.1980, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Gätjens, Helga Paula Sophie, Hamburg, *21.10.1935.