2006-02-02: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Donaubauer, Bernd, Elektromeister, Zwiesel. Bestellt: Geschäftsführer: Donaubauer, Thomas, Zwiesel, *20.10.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-01-10: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2006 hat die Änderung des § 7 (Vorkaufsrecht) der Satzung beschlossen.
2010-01-05: Bestellt: Geschäftsführer: Knopf, Franz, Pilsting, *14.03.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Bielmeier, Roland, Viechtach, *24.02.1974.
2014-10-06: Die Gesellschafterversammlung vom 17.09.2014 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 10 (Geschäftsführung und Vertretung) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung von Mess-, Steuerungs- und Regelungsanlagen, sowie die Softwareerstellung für prozesstechnische Abläufe, Errichtung von Befeuerungsanlagen und -systemen, umwelttechnischen Systemen sowie Technologien zur Energieeinsparung und -rückgewinnung, Service und Wartung von elektronischen und elektrischen Geräten und die Durchführung aller damit zusammenhängenden gleichartigen und ähnlichen Geschäfte.
2014-10-09: Die Gesellschafterversammlung vom 17.09.2014 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde u. a. geändert: Gegenstand, Vertretungsregelung.