2008-07-21: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Stamm, Kai, Engelskirchen, *08.10.1970; Stamm, Ulrike, Engelskirchen, *26.06.1950.
2008-09-30: Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: die Beratung und der Service für Verpackungsmaschinen sowie deren An- und Verkauf sowie der Maschinenbau, der Sondermaschinenbau und der Stahlbau.
2012-08-31: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Einzelprokura: Stamm, Kai, Engelskirchen, *08.10.1970; Stamm, Ulrike, Engelskirchen, *26.06.1950.
2018-02-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Stamm, Franz-Josef, Engelskirchen, *09.02.1938. Bestellt als Geschäftsführer: Stamm, Kai, Engelskirchen, *08.10.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.