2013-11-06: Nicht mehr Vorstandsmitglied: 4. Rassmann, Peter; Vorstandsmitglied: 6.
Kunschke, Olaf, *09.06.1964, Guben
2016-05-30: Vorstand: Nicht mehr Vorstandsmitglied: 6. Kunschke, Olaf; Vorstandsmitglied: 7.
Kopischke, Uwe, *21.04.1959, Neißemünde OT Coschen
2021-02-12: Vorstand: Nicht mehr Vorstandsmitglied: 2. Halbing, Reinhard; Nicht mehr Vorstandsmitglied: 3. Ludwig, Marita; Vorstandsmitglied: 8.
Krauß, Katrin, *16.03.1963, Neuzelle; Vorstandsmitglied: 9.
Neumann, Michael, *13.06.1976, Jänschwalde OT Jänschwalde-Dorf
2022-03-24: Vorstand: Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: 5. Walter, Wolfgang; Änderung zu Nr. 8: Vorstandsmitglied: Gräf, Katrin, *16.03.1963, Neuzelle; Vorstandsmitglied: 10.
Walter, Rene, *21.02.1983, Guben; Änderung zu Nr. 9: Vorstandsvorsitzender: Neumann, Michael, *13.06.1976, Jänschwalde OT Jänschwalde-Dorf