2015-01-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Schilp, Thomas Hans, Münster, *18.03.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Schilp, Elke Elisabeth, Münster, *31.07.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-04-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Schilp, Elke Elisabeth, Münster, *31.07.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Schilp, Marc-Alexander, Münster, *01.01.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.