2020-10-09: Firma: UNYBRANDS GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Jugendweg 11, 13629 Berlin; Gegenstand: Der Erwerb und Betrieb von Gesellschaften und Vermögensgegenständen im Bereich von Konsumentenprodukten. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: 1.
Harnischfeger, Christian, *18.06.1978, London/Vereinigtes Königreich; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 04.09.2020 mit Änderung vom 14.09.2020 in § 1
2021-04-06: Geschäftsführer: 2.
Witzel, Janette Carolin, *23.05.1974, Frankfurt am Main; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Harnischfeger, Christian
2021-04-16: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Neue Schönhauser Straße 3-5, 10178 Berlin
2021-10-18: Geschäftsführer: 3.
Cohen, Richard, *07.09.1981, London/Vereinigtes Königreich; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-01-26: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Witzel, Janette Carolin; Geschäftsführer: 4.
Grasedyck, Björn, *22.07.1967, Potsdam; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen