2008-02-22: Bestellt als Geschäftsführer: Prengel, Sabine, Baden-Baden, *16.12.1958. Nicht mehr Geschäftsführer: Rinschler, Bernd, Bühl, *23.02.1948.
2013-04-12: Personenbezogene Daten (teilweise Firma und Sitz der betroffenen Gesellschaften) berichtigt bei Geschäftsführer: Schärer, Alexander, Gümligen (Schweiz), *25.08.1965, Ihm ist Einzelvertretungsbefugnis erteilt. Er ist auch befugt, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit der Firma USM U. Schärer AG, Münsingen Schweiz sowie deren Tochtergesellschaften USM U.SCHÄRER FILS SA, Paris/Frankreich und USM U.SCHAERER SONS INC, New York uneingeschränkt (d.h. befreit von den Beschränkungen des § 181 BGB) zu vertreten.
2015-09-16: Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsführung, Vertretung), die Streichung von § 5 (Beirat) und die Umbezifferung der nachfolgenden §§ 6 bis 12 in 5 bis 11 beschlossen.
2016-02-16: Bestellt als Geschäftsführer: Wagner, Bernd, Potsdam, *13.02.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Gerber, André, Amsoldingen/Schweiz, *27.07.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schärer, Alexander, Bern / Schweiz, *25.08.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Fenner, Kai Oliver, Achern, *27.09.1973; Lachmund-Birkl, Susanne, Berlin, *21.08.1978.
2016-04-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Prengel, Sabine, Baden-Baden, *16.12.1958.
2016-08-19: Die Gesellschafterversammlung vom 14.07.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 sowie die Einfügung von § 5 (Beirat) beschlossen. Die nachfolgenden Vorschriften wurden umgeziffert zu §§ 6 bis 12. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Prokura erloschen: Kimmig, Doris, Ottenhöfen, *11.05.1971.
2017-06-21: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Müller, Mirko, Berlin, *13.10.1973; Willié, Thomas, Tenteling/Frankreich, *02.02.1968.
2018-03-08: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Wagner, Bernd, Potsdam, *13.02.1956, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Fenner, Kai Oliver, Achern, *27.09.1973.
2018-07-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Gerber, André, Amsoldingen/Schweiz, *27.07.1966.
2018-09-21: Bestellt als Geschäftsführer: Willié, Thomas, Tenteling/Frankreich, *02.02.1968, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Willié, Thomas, Tenteling/Frankreich, *02.02.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kistner, Edgar, Bühl, *16.03.1966.
2020-02-17: Prokura erloschen: Fenner, Kai Oliver, Achern, *27.09.1973; Lachmund-Birkl, Susanne, Berlin, *21.08.1978. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Eberle, Karl-Heinz, Bühl, *07.04.1968.
2022-03-24: Bestellt als Geschäftsführer: Amann, Katharina, Mannheim, *10.01.1983, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wagner, Bernd, Potsdam, *13.02.1956.