2005-12-21: Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 2. Ueckert, Mirjam, geb. Hamel.
2014-10-20: Firma: Ueckert Metallbau & Montage GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Schönhauser Straße 9 - 11, 13127 Berlin; Gegenstand: Die Ausführung von Metallbau- und Montagearbeiten. Geschäftsführer: 3.
Ueckert, Kevin-Patrick, *26.06.1991, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 2: Der Wohnort des Geschäftsführers ist geändert: Geschäftsführer: Ueckert, Clemens Siegfried, *24.09.1962, Sankt Peter-Ording; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.09.2014 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma) und § 2 (Gegenstand).
2017-04-18: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Ueckert, Clemens Siegfried
2019-10-17: Geschäftsführer: 4.
Ueckert, Clemens, *24.09.1962, Sankt Peter-Ording; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen