2006-09-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Pannewig, Werner, Hamm, *05.11.1937.
2018-12-14: Ergänzend eingetragen: Geschäftsanschrift: Hellweg 39, 59063 Hamm. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hagenkamp, Markus, Hamm, *06.05.1970.