2008-10-23: Die Gesellschafterversammlung hat am 30.09.2008 beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es um EUR 59.435,41 auf nunmehr EUR 85.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital und Stammeinlage) zu ändern. 85.000,00 EUR.
2022-03-21: Nicht mehr Geschäftsführer: John, Ulrich, Dortmund, *30.08.1956. Bestellt als Geschäftsführer: John, Gabriel, Dortmund, *18.01.1988, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.