2012-02-13: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 01.12.2011. Geschäftsanschrift: Borgholzstraße 22, 59199 Bönen. Gegenstand: die Vermittlung von Immobilien und Finanzierungen. Stammkapital: 1.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Schmidt, Ulrich, Bönen, *15.05.1961, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-05-07: Bestellt als Geschäftsführerin: Egger, Sybille, Bönen, *08.06.1958, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Ulrich, Bönen, *15.05.1961.