2009-04-08: Die Gesellschafterversammlung vom 20.02.2009 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 24.435,40 EUR EUR und die Änderung der §§ 1 (Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 5 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Aßling, Landkreis Ebersberg. Geschäftsanschrift: Am Weiher 8, 85617 Aßling. Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma: 85662 Hohenbrunn, Landkreis München, Geschäftsanschrift: Otto-Hahn-Str. 13 a, 85521 Riemerling. Neuer Unternehmensgegenstand: Unternehmensberatung im Hinblick auf ökonformes, digitales Informations- und Dokumenten-Management, Partnermanagement, Betrieb des UnITek IT-Partner-Systems und alle im Zusammenhang damit notwendigen Tätigkeiten. Neues Stammkapital: 50.000,00 EUR.
2012-02-15: Aufgehoben: Zweigniederlassung 85662 Hohenbrunn, Landkreis München, Geschäftsanschrift: Otto-Hahn-Str. 13 a, 85521 Riemerling. Einzelprokura: Mona, Steigauf, Mainz, *17.01.1970.
2013-12-27: Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2013 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand und Vertretung. Neuer Unternehmensgegenstand: Verwertung und Verwaltung von eigenen Markenrechten; Übernahme von Verwaltungs- und Vertriebstätigkeiten für Dritte; Beratung von gewerblichen Unternehmen bei der Office-Optimierung; Beteiligung an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art sowie alle im Zusammenhang damit anfallenden Aktivitäten; Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Bestellt: Geschäftsführer: Steigauf, Sieglinde, Aßling, *25.02.1945, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Mona, Steigauf, Mainz, *17.01.1970.