2007-01-15: Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist ferner durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 75.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR erhöht. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Stammkapital nun: 100.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Auf das erhöhte Stammkapital werden Sacheinlagen nach Maßgabe der bei Gericht eingereichten Urkunden geleistet.
2011-06-17: Neue Geschäftsanschrift: Rüppurrer Str. 1, 76137 Karlsruhe.
2012-02-24: Änderung der Geschäftsanschrift: Kaiserstr. 72, 76133 Karlsruhe.
2017-04-21: Bestellt als Geschäftsführer: Chandak, Manish Satyanarayan, St. Louis / Vereinigte Staaten, *12.09.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Ungerboeck, Krister, Karlsruhe, *16.01.1974. Prokura erloschen: Kolbinger, Thorsten, Karlsruhe, *03.12.1968.
2017-09-20: Bestellt als Geschäftsführer: Ungerboeck, Ryan, O'Fallon / Vereinigte Staaten, *01.03.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-11-29: Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen.
2022-04-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Ungerboeck, Dieter K., Shetland Drive, O´Fallon, Missouri 63366 USA, *21.10.1941.