2011-03-02: Die Gesellschafterversammlung hat am 10.02.2011 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag insbesondere in dem jetzigen § 3 (Stammkapital) vollständig neu zu fassen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Schmidt, Gesine, Kauffrau, Hamburg. Bestellt Geschäftsführer: Wallner, Gina, Hamburg, *09.06.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-01-13: Bestellt Geschäftsführer: Wallner, Thomas, Hamburg, *14.11.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.