2016-01-08: Firma: Bauer von Bernstein GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Skalitzer Straße 97, 10997 Berlin; Gegenstand: Beratung, Werbemittler, Eventmanagement, Konzeption, Kreation, Kommunikation, Merchandising, Marketing, Vertrieb und Webdesign. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.500,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Bauer, Maik, *09.04.1973, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2.
Bernstein, Kay, *08.09.1980, Hoppegarten; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 3.
von Wachsmann, Fabian, *05.11.1967, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 28.12.2015
2016-09-26: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Bauer, Maik
2017-08-18: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Bergiusstraße 21, 12057 Berlin
2017-08-18: Firma: Unikat PR GmbH; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.06.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 .
2017-10-13: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Bernstein, Kay; Geschäftsführer: 4.
Herder, Cem, *11.08.1979, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-03-24: Geschäftsführer: 5.
Reckermann, Thomas, *26.06.1964, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-03-09: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Hanns-Braun-Straße, Kuristenflügel, 14053 Berlin
2021-03-12: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Hanns-Braun-Straße, Kursistenflügel, 14053 Berlin
2022-01-11: Gegenstand: Die Beratung, Werbemittler, Eventmanagement, Konzeption, Kreation, Kommunikation, Merchandising, Marketing, Vertrieb und Webdesign, ebenso wie PR-Beratung, Catering, Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen, Organisation und Durchführung von Tourismusangeboten sowie Standortmarketing, Tourismusmarketing und Kulturmarketing. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.12.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 und § 3 (Stammkapital).