2006-07-20: Bestellt: Geschäftsführer: Frahm, Olaf, Buxtehude, *11.08.1967, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geändert, nun Geschäftsführer: Zehle, Carola, geb. Schramm, Hamburg, *19.03.1947, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-01-14: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gerds, Simone, Hamburg, *21.04.1963.
2009-02-27: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hövermann, Olaf Emil, Hamburg, *13.07.1960; Palt, Waldemar Gerhard, Hamburg, *16.12.1961; Zehle, Arndt Ernst Claus, Hamburg, *01.04.1977.
2012-08-07: Ausgeschieden Geschäftsführer: Zehle, Carola, Hamburg, *19.03.1947. Geändert, nun Geschäftsführer: Rieck, Klaus, Buchholz i.d.N., *30.07.1950, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Anhenn, Holger, Schwarzenbek, *20.08.1949; Hövermann, Olaf Emil, Hamburg, *13.07.1960; Palt, Waldemar Gerhard, Hamburg, *16.12.1961; Zehle, Arndt Ernst Claus, Hamburg, *01.04.1977.
2017-08-31: Bestellt Geschäftsführer: Rieck, Moritz, Buchholz, *23.08.1988, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Rieck, Klaus, Buchholz i.d.N., *30.07.1950. Prokura erloschen Rieck, Moritz, Buchholz, *23.08.1988.
2020-05-13: Die Gesellschafterversammlung hat am 28.04.2020 beschlossen, das Stammkapital (DEM 600.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 306.775,13 um EUR 224,88 auf EUR 307.000,00 und sodann um EUR 30.000,00 auf EUR 337.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3.1 (Stammkapital) zu ändern. 337.000,00 EUR.