2020-02-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Karl-Heinz, Wünnenberg- Leiberg. Bestellt als Geschäftsführer: Schmidt, Bastian, Bad Wünnenberg, *31.07.1990; Schmidt, Marius, Bad-Wünnenberg, *15.10.1992, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-14: Die Gesellschafterversammlung vom 18.06.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 , in § 4 (Dauer der Gesellschaft; Geschäftsjahr), in § 7 (Einziehung von Geschäftsanteilen; Ausschluss von Gesellschaftern), in § 8 (Geschäftsführung und Vertretung), in § 11 (Gesellschafterversammlung), in § 12 (Abstimmung), in § 13 (Beschlussfassung), in § 14 (Gegenstand der Gesellschafterversammlung), in § 17 (Bekanntmachung) und in § 18 (Auflösung der Gesellschaft) beschlossen.