2019-08-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Unverdorben, Sieglinde, Moers, *10.12.1951. Bestellt als Geschäftsführer: Cormann, Christian, Duisburg, *22.07.1980.
2019-10-24: Nach Änderung des Wohnortes weiterhin bestellt als Geschäftsführer: Unverdorben, Horst, Duisburg, *07.10.1952, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.