2010-05-21: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Bornstr. 10, 44135 Dortmund.
2017-05-16: Änderung zur Geschäftsanschrift: Am Erlenbruch 5 a, 44227 Dortmund. Nach Wohnortwechsel, weiterhin Geschäftsführer: Säbel, Uwe, Dortmund, *30.04.1969, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen. Name geändert und nicht mehr Geschäftsführer: Corcas-Okello, Russlan John, Dortmund, *29.11.1974.