2011-07-20: Geschäftsanschrift: Auf der Dorfstätte 1, 17166 Teterow. Nicht mehr Geschäftsführer: Utke, Joachim, Teterow, *10.02.1942. Geändert, nun: Geschäftsführer: Utke, Jörn-Olaf, Groß Wokern, *06.11.1969; Utke, Nils-Steffen, Teterow, *14.06.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.