2014-07-17: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 14.07.2014. Geschäftsanschrift: Herrenberger Straße 38, 72072 Tübingen . Gegenstand: Der Betrieb einer Gastronomie und Bar. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Orec, Dario, Stuttgart, *18.07.1988; Uyan, Bekir Can, Wernau Neckar, *24.08.1989.
2017-05-08: Bestellt als Geschäftsführer: Ikawi, Marcel Ahmad, Tübingen, *06.11.1995, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Uyan, Bekir Can, Stuttgart, *24.08.1989.
2021-05-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Orec, Dario, Stuttgart, *18.07.1988.