2006-03-31: Bestellt zum Geschäftsführer: Vöcker, Josef, Ahaus, *29.11.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-11-22: Änderung zur Geschäftsanschrift: Harmate 33, 48683 Ahaus.
2022-03-17: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Vöcker, Jan, Ahaus, *28.07.1992; Vöcker, Tobias, Ahaus, *18.03.1991.