2013-10-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brackelmanns, Jens, Erkelenz, *05.10.1973.
2020-01-15: Nach Änderung der personenbezogenen Daten Geschäftsführer: Voetz, Günter, Erkelenz, *29.01.1947, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Brackelmanns, Jens, Erkelenz, *05.10.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Brackelmanns, Jens, Erkelenz, *05.10.1973.