2009-03-10: Geschäftsanschrift: Am Kreuzstein 80, 63477 Maintal. Nicht mehr Geschäftsführer: Winheim, Georg, Kaufmann, Frankfurt am Main, *09.01.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Kopecki, Adolf, Offenburg, *20.07.1941. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Feil, Werner, Nidderau, *18.02.1951; Horeth, Michael, Gründau, *12.12.1958; Marburger, Hans Joachim, Frankfurt am Main, *21.08.1953; Schiffl, Dirk, Freigericht, *02.05.1960; Winheim, Georg, Kaufmann, Frankfurt am Main, *09.01.1954.
2009-04-28: Prokura erloschen: Marburger, Hans Joachim, Frankfurt am Main, *21.08.1953.
2012-07-04: Prokura erloschen: Winheim, Georg, Kaufmann, Frankfurt am Main, *09.01.1954.
2012-11-13: Infolge Eröffnung des Insolvenzverfahrens sind die Prokuren erloschen: Horeth, Michael, Gründau, *12.12.1958; Schiffl, Dirk, Freigericht, *02.05.1960. Die Gesellschaft ist aufgrund Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst.