2005-12-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer Funk, Jürgen. Bestellt: Geschäftsführer Funk, Björn, Neuhaus a.d. Pegn., *31.12.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-09-01: Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2006 hat die Änderung der §§ 8 (Gesellschafterversammlung) und 19 (Allgemeine Schlußvorschriften) der Satzung beschlossen.
2020-10-20: Die Gesellschafterversammlung vom 08.10.2020 hat die Änderung der §§ 6 , 8 (Gesellschafterversammlung) und 18 (Wettbewerbsverbot) der Satzung beschlossen.