2014-12-18: Geschäftsanschrift jetzt: Lise-Meitner-Straße 21, 25524 Itzehoe; Sitz/Niederlassung: Itzehoe; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.11.2014 wurde der Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma, Sitz) geändert.
2016-05-10: Sitz der Firma: Meldorf; Geschäftsanschrift: Gildeallee 5, 25704 Meldorf; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.02.2016 ist der Sitz der Gesellschaft verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1.
2020-12-02: Änderung zu Nr. 1: Änderung des Familiennamens: Geschäftsführer: Meinert, Ilonka, *20.12.1979, Krempel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.