2018-07-25: Name der Firma: Bach Reha & Pflege Holding GmbH; Sitz der Firma: Damp; Geschäftsanschrift: Seeuferweg 10, 24351 Damp; Gegenstand: Erbringung von Dienst- und Versorgungsleistungen im Bereich des Gesundheitswesen und der Touristik, insbesondere durch Beratung, Verwaltung und Betriebsführung, in folgenden Bereichen:
- Errichtung, Betrieb und Beratung von Krankenhäusern, von Reha-, Pflege-, Senioren-, Diagnostik- und Therapieeinrichtungen jeder Art, von Bildungs- und Schulungseinrichtungen sowie von Einrichtungen des Fremdenverkehrs, des Gaststätten- und des Beherbergungsgewerbes bzw. diesen Einrichtungen übergeordnete Verwaltungsgesellschaften sowie
- Verwaltung und Beteiligung an Unternehmen aller Art direkt oder indirekt, insbesondere an Unternehmen, welche den Betrieb von vorgenannten Einrichtungen zum Gegenstand haben. Kapital: 25.000 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer: 1. Dr. Dr. Leister, Jan E., *15.09.1977, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2. Magister Koos, Gottfried, *11.10.1955, Neufeld an der Leitha; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 22.05.2018
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.07.2018 ist der Sitz der Gesellschaft von Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 197465 B) nach Damp verlegt und der Gesellschaftsvertrag im Zuge einer vollständigen Neufassung geändert hinsichtlich Firma, Sitz, Gegenstand und allgemeiner Vertretungsregelung. Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 22.06.2018
2018-12-21: Name der Firma: VAMED Gesundheit Holding Deutschland GmbH; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.12.2018 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 .
2021-01-29: Geschäftsführer: 3. Sommer, Marcus, *23.08.1973, Nellingen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dr. Dr. Leister, Jan E.