2007-11-23: Stamm- bzw. Grundkapital: 26.000 EUR Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.09.2007 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und auf 26.000 Euro erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital), § 7 (Gesellschafterbeschlüsse), § 12 (Abfindung) und § 13 (Tod eines Gesellschafters)..
2009-11-09: Gegenstand: Die Organisation und Realisation von Veranstaltungen und Marketingaktionen aller Art und der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Handelsgesellschaften sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und Geschäftsführung bei diesen. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.10.2009 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Gegenstand des Unternehmens)..
2010-08-20: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Prinz-Handjery-Straße 22, 14167 Berlin Geschäftsführer:; 3. Witte-Winter, Lars, *17.07.1972, Teltow-Seehof.
2015-06-05: Firma: Vaterblut GmbH; Geschäftsführer: 4.
Krämer, Yves, *11.12.1970, Berlin; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.04.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 , § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen), § 5 (Geschäftsführung und Vertretung). Nach Wegfall von § 17 (Gründungsaufwand) wird § 18 (Schlussbestimmungen) zu § 17.
2018-10-12: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Krämer, Yves; Änderung zu Nr. 1: Ergänzung des Geburtsdatums; Geschäftsführer: Bartz, Bernhard, *09.01.1962, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-06-20: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Im Marienpark 47, 12107 Berlin
2021-10-08: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.09.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 7 .