2006-11-09: Inn). Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Uhlemayr, Albert, Aschau a. Inn, *29.08.1940, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-04-22: Inn.Geschäftsanschrift: Otto-Hahn-Str. 1, 84544 Aschau a. Inn. Prokura erloschen: Himsl, Johann, Mühldorf am Inn, *20.03.1944.
2011-10-26: Inn. Bestellt: Geschäftsführer: Brenninger, Hans Jürgen, Freilassing, *04.02.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-07-03: Inn. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Brenninger, Hans Jürgen, Freilassing, *04.02.1967.