2008-10-21: Die Gesellschafterversammlung vom 04.08.2008 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 469.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 3.536.700,00 EUR. Für den Erhöhungsbetrag wurde eine Sacheinlage geleistet. Auf die beim Gericht eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen, § 57b GmbHG.
2008-10-28: Die Gesellschafterversammlung vom 15.10.2008 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1.463.300,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 5.000.000,00 EUR. Für den Erhöhungsbetrag wurde eine Sacheinlage geleistet. Auf die beim Gericht eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen, § 57b GmbHG.
2011-08-16: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Veit, Günter, Landsberg am Lech, *24.06.1954, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-01-14: Bestellt: Geschäftsführer: Veit, Christopher, Landsberg am Lech, *23.12.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-09-22: Erteilt: Einzelprokura: Baberuxki, Marc Ludwig, Espenau, *02.05.1963.
2018-03-10: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2017 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 700.000,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 5.700.000,00 EUR.