2010-08-16: Die Gesellschafterversammlung vom 05.08.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand) beschlossen. Neuer Gegenstand: ist der Handel mit Waren aller Art insbesondere der Groß- und Einzelhandel mit Premium-Lebensmitteln internationaler Herkunft einschließlich sämtlicher hiermit im Zusammenhang stehender Geschäfte sowie damit verbundene Transport-, Kurier- und Speditionsdienste in nicht genehmigungspflichtigem Umfang.".
2012-06-18: Die Gesellschafterversammlung vom 18.04.2012 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 44.354,05 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen. Neues Stammkapital: 300.000,00 EUR.
2013-02-25: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wolf, Tatiana, Bad Homburg v. d. Höhe, *25.11.1976.
2013-02-25: Bestellt als Geschäftsführer: Leonhardt, Manfred, Bad Homburg, *08.07.1943, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-04-02: Von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Leonhardt, Manfred, Bad Homburg, *08.07.1943, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Kosmidis, Evgenios, Kaufmann, Frankfurt am Main.
2017-01-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Leonhardt, Manfred, Bad Homburg, *08.07.1943. Bestellt als Geschäftsführer: Wolf, Tatiana, Bad Homburg v. d. Höhe, *15.11.1976, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Wolf, Tatiana, Bad Homburg v. d. Höhe, *25.11.1976.
2018-11-07: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Leonhardt, Tatiana, Bad Homburg v. d. Höhe, *15.11.1976, einzelvertretungsberechtigt.