2010-02-04: Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 4 (Stammkapital) beschlossen. Firma geändert, nun: Neue Firma: Raytheon Professional Services GmbH. Geschäftsanschrift: Ferdinand-Stuttmann-Straße 15, 65428 Rüsselsheim.
2010-05-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Nimmo, George Aune, Rüsselsheim, *21.05.1955. Bestellt als Geschäftsführer: Oliver, Mark, Nottingham / Großbritannien, *01.12.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-12-17: Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Neuer Gegenstand: Herstellung, der Verkauf und der Vertrieb kommerziell genutzter Elektronikbauteile für die Luft- und Raumfahrt, die Bildung und Weiterbildung im Bereich Verkauf und Kundenbetreuung in Europa, die Erbringung von Dienstleistungen und Unterstützungsleistungen im Bereich Forderungs- und Zahlungsmanagement sowie die Erbringung sonstiger Dienstleistungen für Konzerngesellschaften.
2019-08-20: Prokura erloschen: Klusemann, Irene, Kelkheim, *26.09.1956. Einzelprokura: de Lurdes de Freitas Ebert, Maria, Hirschberg, *17.01.1973.
2020-02-24: Personenbezogene Daten berichtigt, nun: Einzelprokura: de Freitas Ebert, Maria de Lurdes, Hirschberg, *17.01.1973.
2020-03-20: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Oliver, Mark, Dreieich, *01.12.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Koleoso, Nathalie, Rüsselsheim, *19.11.1979.