2019-05-23: Die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.2 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Weilheim an der Teck. Änderung der Geschäftsanschrift: Wermeltswiesenweg 18, 73235 Weilheim an der Teck.
2022-07-01: Änderung der Geschäftsanschrift: Drosselweg 5, 73235 Weilheim an der Teck. Bestellt als Geschäftsführer: Modarelli, Valerio, Kirchheim unter Teck, *28.01.1990, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Modarelli, Anna Christine, Weilheim a. d. Teck, *16.10.1956. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Modarelli, Anna Christine, Weilheim a. d. Teck, *16.10.1956.