2015-08-26: Vorstand: Geschäftsführer: 2. Klotz, Harald, *01.10.1970, Springe; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Wessling, Frank; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.07.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziff. 4.
2017-01-05: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Wessling, Frank
2019-06-11: Der Sitz der Gesellschaft ist nach Weilheim i.OB verlegt (Amtsgericht München, HRB 249223).