2011-03-30: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Am Wasserturm 2, 85435 Erding.
2022-05-11: Die Gesellschafterversammlung vom 3.5.2022 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand. Neue Firma: VID Immobilien GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Vermittlung und Nachweis der Vermittlung von Immobilien, Mietverträgen und Finanzierungen; Hausverwaltungstätigkeiten sowie Bauträgertätigkeit. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Seibold, Josef, Immobilienkaufmann, Unterschleißheim. Bestellt: Geschäftsführer: Lallinger, Uwe, Erding, *06.09.1992; Laurent, Marie, Moosinning, *03.07.1998, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Sellmeier, Georg, Versicherungs- und Immobilienkfm, Erding, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.