2014-08-21: Firma: Golden Garant Consulting GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Südwestkorso 14, 12161 Berlin; Gegenstand: Internationale Unternehmensberatung, Import und Export sowie der Vertrieb und die Vermarktung von Waren und Gütern aller Art, insbesondere zwischen der Bundesrepublik Deutschland und GUS-Staaten, die keine besondere Genehmigung erfordern, die genehmigungsfreie Anbahnung von Warenhandelskontakten zwischen der Bundesrepublik Deutschland und GUS-Staaten und der damit in Zusammenhang stehenden Erbringung von Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist berechtigt den An- und Verkauf von Immobilien und bebauten und unbebauten Grundstücksflächen und alle damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden oder nützlich erscheinenden Geschäfte und Maßnahmen vorzunehmen. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Jeder Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein. Geschäftsführer: 1.
Karpuchin, Waldemar, *05.04.1979, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2.
Vakarenko, Vasyl, *08.01.1945, Schirokaya dacha/Ukraine; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 23.04.2014
2016-08-02: Firma: VIKDO GmbH; Gegenstand: Der Im- und Export sowie der Vertrieb und die Vermarktung von genehmigungs- und auflagenfreien Waren und Gütern aller Art, die genehmigungsfreie Anbahnung von Warenhandelskontakten und der damit in Zusammenhang stehenden Erbringung von Dienstleistungen, u. a. internationale Unternehmensberatung, Kostenoptimierung, Markt- und andere Analysen. Die Gesellschaft ist berechtigt den An- und Verkauf von Immobilien sowie bebauten und unbebauten Grundstücksflächen und alle damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden oder nützlich erscheinenden Geschäfte und Maßnahmen vorzunehmen; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Karpuchin, Waldemar; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Vakarenko, Vasyl; Geschäftsführer: 3.
Dombrowski, Viktor, *27.10.1979, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.06.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in den §§ 1 und 2 (Gegenstand)
2017-10-02: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Anna-Seghers-Straße 171 d, 12489 Berlin
2018-09-19: Geschäftsführer: 4.
Klaus, Dimitri, *05.10.1984, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-06-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Klaus, Dimitri