2007-03-09: Ausgeschieden als Partner: Thijssen, Michael, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Kleve, *17.07.1968.
2010-03-05: Eingetreten als Partner: Weber, Dirk, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Ratingen, *08.09.1966.
2014-04-09: Eingetreten als Partner: Zimmermann, Jörg, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Meerbusch, *10.10.1979.
2016-07-29: Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis nunmehr Partner: Weber, Dirk, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Ratingen, *08.09.1966; Zimmermann, Jörg, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Meerbusch, *10.10.1979, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Partnerschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-03-02: Eingetreten als Partner: Dipl.Ök. Böllerschen, Sabrina, Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin, Moers, *04.03.1984.
2019-02-15: Nach Erweiterung der konkreten Vertretungsbefugnis nunmehr Partner: Dipl.Ök. Böllerschen, Sabrina, Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin, Moers, *04.03.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Partnerschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Aufgrund Wohnortänderung (bisher: Ratingen) nunmehr Partner: Weber, Dirk, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Essen, *08.09.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Partnerschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-03-09: Ausgeschieden als Partner: Dr. Vinken, Horst, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Krefeld, *09.01.1940.