2020-12-03: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Wirth, Jörn, Eppstein, *15.09.1973, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Marquardt, Joachim, Mühlacker, *24.06.1968; Meyer, Joachim, Mühlacker, *22.01.1963; Ritter, Steffen Ulrich Peter, Mühlacker, *12.12.1963.
2021-10-19: Mit der "Argon GmbH", Eppstein wurde am 18.10.2021 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am 18.10.2021 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.