2008-03-31: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..
2010-02-03: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..
2016-01-19: Vorstand: 5.
Bolle, Jan, *24.06.1962, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2016-04-07: Vertretungsregelung: Ist ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Abwickler gemeinsam vertreten. Nicht mehr Vorstand: 3. Schuler, Hartmut; Änderung zu Nr. 5: nunmehr; Abwickler: Bolle, Jan, *24.06.1962, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Rechtsverhaeltnis: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.03.2016 ist die Gesellschaft aufgelöst.
2020-12-14: Rechtsverhaeltnis: Die Liquidation ist beendet.
Die Firma ist erloschen.