2006-02-02: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.11.2005. Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des Unternehmens ist für andere Unternehmer Geschäfte zu vermitteln oder in deren Namen abzuschließen (§ 84 HGB). Die Übernahme des Delkredererisikos aus diesen vermittelten Geschäften ist nicht Geschäftsgegenstand. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Schlenkrich, Volkmar, Steinigtwolmsdorf, *04.12.1957; Zöllner, Hans-Jochen, Dresden, *20.09.1946, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-06-01: Die Gesellschafterversammlung vom 12.04.2006 hat die Änderung der §§ 10 (Beirat) 11 (Geschäftsführung) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2007-07-05: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Zöllner, Hans-Jochen, Dresden, *20.09.1946. Bestellt: Geschäftsführer: Langer, Johannes, Leipzig, *14.08.1958, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-01-10: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Langer, Johannes, Leipzig, *14.08.1958. Bestellt: Geschäftsführer: Adler, Christoph, Radeberg OT Liegau-Augustusbad, *10.01.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-09-26: Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2013 hat die Änderung der §§ 5 (Stammkapital), 9 (Gesellschafterbeschlüsse), 10 (Beirat), 18 (Kündigung) und 19 (Einziehung) beschlossen und § 15 a (Vertriebskooperation) eingefügt.
2014-07-22: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Adler, Christoph, Radeberg OT Liegau-Augustusbad, *10.01.1966. Bestellt: Geschäftsführer: Langer, Johannes, Leipzig, *14.08.1958, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-10-06: Bestellt: Geschäftsführer: Gerisch, Jens, Radebeul, *28.07.1963, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-10-06: Bestellt: Geschäftsführer: Gerisch, Jens, Radebeul, *28.07.1963, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.