2006-03-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Scharrenbroich, Marcus. Bestellt als Geschäftsführer: Koch, Carsten, Hückeswagen, *31.12.1972, einzelvertretungsberechtigt.
2008-10-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Koch, Carsten. Bestellt als Geschäftsführer: Scharrenbroich-Middeldorf, Chantal, Overath, *10.12.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-04-28: 9.1947, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-06-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Scharrenbroich-Middeldorf, Chantal, Overath, *10.12.1968.